JORDI RIERA LOBATO
Informe ejecutivo de JORDI RIERA LOBATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JORDI RIERA LOBATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FV SEGURETAT SEGURFIRE SL | Administrador Mancomunado | 13/08/2019 | |
FV SEGURETAT SEGURFIRE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE JORDI RIERA LOBATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI RIERA LOBATO
Empresa: FV SEGURETAT SEGURFIRE SL
Administrador Mancomunado
- Albert Gispert Coll
- Jordi Riera Lobato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 141, S 8, H GI 61104, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-17
Empresa: FV SEGURETAT SEGURFIRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 141, S 8, H GI 61104, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-17
Empresa: FV SEGURETAT SEGURFIRE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albert Gispert Coll
- Jordi Riera Lobato
- Sandra Royo Cuesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 141, S 8, H GI 61104, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-17
Empresa: FV SEGURETAT SEGURFIRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 137, S 8, H GI 61104, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-17
Información de JORDI RIERA LOBATO
Mostramos los datos de JORDI RIERA LOBATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI RIERA LOBATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos