JORDI MASSA CASADEVALL
Informe ejecutivo de JORDI MASSA CASADEVALL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JORDI MASSA CASADEVALL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS MASSA CASALS SA | Administrador Unico | 11/05/2012 |
VINCULACIONES DE JORDI MASSA CASADEVALL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI MASSA CASADEVALL
Empresa: CONSTRUCCIONS MASSA CASALS SA
Administrador Unico
- Jordi Massa Casadevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 43, S 8, H GI 7774, I/A 11 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-17
Empresa: CONSTRUCCIONS MASSA CASADEVALL SL
Liquidador
- Jordi Massa Casadevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 208, S 8, H GI 18047, I/A 6 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-17
Empresa: CONSTRUCCIONS MASSA CASADEVALL SL
Administrador Unico
- Jordi Massa Casadevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 208, S 8, H GI 18047, I/A 6 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-17
Empresa: CONSTRUCCIONS MASSA CASALS SA
Administrador Unico
- Jordi Massa Casadevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 43, S 8, H GI 7774, I/A 10 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-17
Empresa: CONSTRUCCIONS MASSA CASALS SA
Administrador Unico
- Jordi Massa Casadevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 410 , F 43, S 8, H GI 7774, I/A 8 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-17
Empresa: CONSTRUCCIONS MASSA CASADEVALL SL
Administrador Unico
- Jordi Massa Casadevall
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 208, S 8, H GI 18047, I/A 5 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-17
Información de JORDI MASSA CASADEVALL
Mostramos los datos de JORDI MASSA CASADEVALL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI MASSA CASADEVALL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos