JORDI JUSCAFRESA MIR
Informe ejecutivo de JORDI JUSCAFRESA MIR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JORDI JUSCAFRESA MIR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIM 5000 SL | Socio Unico | 12/04/2023 | |
RIM 5000 SL | Administrador Unico | 29/02/2016 | |
JORDI JUSCAFRESA I MIR SL | Socio Unico | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE JORDI JUSCAFRESA MIR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI JUSCAFRESA MIR
Empresa: RIM 5000 SL
Socio Único
- Jordi Juscafresa Mir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 166, S 8, H GI 60108, I/A 4 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-17
Empresa: RIM 5000 SL
Administrador Unico
- Jordi Juscafresa Mir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3075 , F 166, S 8, H GI 60108, I/A 2 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-17
Empresa: JORDI JUSCAFRESA I MIR SL
Socio Único
- Jordi Juscafresa Mir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 30, S 8, H GI 36937, I/A 3 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-17
Información de JORDI JUSCAFRESA MIR
Mostramos los datos de JORDI JUSCAFRESA MIR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI JUSCAFRESA MIR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos