JORDI JACAS BALLESTA
Informe ejecutivo de JORDI JACAS BALLESTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JORDI JACAS BALLESTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGNATUM RESTAURANTS SL | Administrador Solidario | 09/03/2011 | |
EL MOLI DE SANT VICENC SL | Administrador Unico | 28/12/2009 | 14/06/2010 |
EL MOLI DE SANT VICENC SL | Socio Unico | 28/12/2009 | 14/06/2010 |
VINCULACIONES DE JORDI JACAS BALLESTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI JACAS BALLESTA
Empresa: MAGNATUM RESTAURANTS SL
Administrador Solidario
- Fernando Rodriguez Alvarez
- Jordi Jacas Ballesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2668 , F 158, S 8, H GI 46508, I/A 2 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-17
Empresa: EL MOLI DE SANT VICENC SL
Socio Único
- Jordi Jacas Ballesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658 , F 107, S 8, H GI 12650, I/A 5 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-17
Empresa: EL MOLI DE SANT VICENC SL
Administrador Unico
- Jordi Jacas Ballesta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658 , F 104, S 8, H GI 12650, I/A 4 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-17
Información de JORDI JACAS BALLESTA
Mostramos los datos de JORDI JACAS BALLESTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI JACAS BALLESTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos