JORDI DEULOFEU SERRAT
Informe ejecutivo de JORDI DEULOFEU SERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JORDI DEULOFEU SERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONTAGA SA | Administrador Solidario | 18/10/2023 | |
FONTAGA SA | Apoderado | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE JORDI DEULOFEU SERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI DEULOFEU SERRAT
Empresa: FONTAGA SA
Administrador Solidario
- Inmaculada Deulofeu Ball-llobera
- Jordi Deulofeu Serrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 111, S 8, H GI 1124, I/A 44 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-17
Empresa: FONTAGA SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Serrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 111, S 8, H GI 1124, I/A 44 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-17
Empresa: FONTAGA SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Serrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 110, S 8, H GI 1124, I/A 41 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-17
Empresa: FONTAGA SA
Apoderado
- Jordi Deulofeu Serrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 116, S 8, H GI 1124, I/A 35 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-17
Información de JORDI DEULOFEU SERRAT
Mostramos los datos de JORDI DEULOFEU SERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI DEULOFEU SERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos