JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA
Informe ejecutivo de JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS MINERALES SAN NARCISO SL | Administrador Unico | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA
Empresa: FONT AGUDES SA
Administrador Solidario
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
- Jose Javier Colilla Villanueva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3363 , F 214, S 8, H GI 1061, I/A 42 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-17
Empresa: AIGUES DORCA SL
Liquidador
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 110, S 8, H GI 11666, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-17
Empresa: AIGUES DORCA SL
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1452 , F 110, S 8, H GI 11666, I/A 3 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-17
Empresa: FONT AGUDES SA
Administrador Solidario
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
- Jose Javier Colilla Villanueva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 52, S 8, H GI 1061, I/A 41 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-17
Empresa: FONT AGUDES SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 52, S 8, H GI 1061, I/A 41 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-17
Empresa: FONTAGA SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 110, S 8, H GI 1124, I/A 41 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-17
Empresa: FONTAGA SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3226 , F 110, S 8, H GI 1124, I/A 39 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-17
Empresa: FONT AGUDES SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 61 , F 51, S 8, H GI 1061, I/A 35 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-17
Empresa: FONTAGA SA
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 64 , F 116, S 8, H GI 1124, I/A 34 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-17
Empresa: AGUAS MINERALES SAN NARCISO SL
Administrador Unico
- Jordi Deulofeu Ball-llobera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 41, S 8, H GI 52621, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-17
VER MAS ACTOS
Información de JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA
Mostramos los datos de JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDI DEULOFEU BALL-LLOBERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos