JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL FINQUES SERVEIS ADMINISTRACIO SL | Administrador Unico | 15/12/2023 | |
GOTIE SL | Administrador Unico | 19/05/2022 |
VINCULACIONES DE JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Administrador Unico
- Jordan Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49052 , F 158, S 8, H B 605960, I/A 1 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: GOTIE SL
Administrador Unico
- Jordan Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25654 , F 170, S 8, H B 92526, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: GOTIE SL
Administrador Mancomunado
- Jordan Gomez Francisco Javier
- Mustienes Montero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25654 , F 170, S 8, H B 92526, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: FACANA SL
Administrador
- Jordan Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27458 , F 100, S 8, H B 118902, I/A 3 N (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Empresa: FACANA SL
Liquidador
- Jordan Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27458 , F 100, S 8, H B 118902, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Empresa: GOTIE SL
Administrador Mancomunado
- Jordan Gomez Francisco Javier
- Mustienes Montero Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25654 , F 170, S 8, H B 92526, I/A 5 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Empresa: GOTIE SL
Administrador
- Jordan Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25654 , F 170, S 8, H B 92526, I/A 5 (20/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-08
Información de JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JORDAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos