JONES STEPHEN GRANT
Informe ejecutivo de JONES STEPHEN GRANT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JONES STEPHEN GRANT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMERICAN EXPRESS EUROPE SA | Apoderado Mancomunado | 14/08/2024 | |
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado | 23/07/2024 | |
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL | Apoderado | 14/06/2022 | |
AMERICAN EXPRESS EUROPE SA | Apoderado | 09/06/2022 |
VINCULACIONES DE JONES STEPHEN GRANT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JONES STEPHEN GRANT
Empresa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 257407, I/A 174 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664153, I/A 71 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE SL
Apoderado
- Bhatia Ruhee
- Chatterjee Jeeya Jaiwanti
- Griffiths James Roger
- Jones Stephen Grant
- Madan Anuj
- Masson Ashish
- White Daniel John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37693 , F 201, S 8, H M 664153, I/A 42 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: AMERICAN EXPRESS EUROPE SA
Apoderado
- Bhatia Ruhee
- Chatterjee Jeeya Jaiwanti
- Griffiths James Roger
- Jones Stephen Grant
- Madan Anuj
- Masson Ashish
- White Daniel John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39551 , F 85, S 8, H M 257407, I/A 135 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Información de JONES STEPHEN GRANT
Mostramos los datos de JONES STEPHEN GRANT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JONES STEPHEN GRANT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos