JONAS FREDERIK PALMQUIST
Informe ejecutivo de JONAS FREDERIK PALMQUIST
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JONAS FREDERIK PALMQUIST
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRUSTLY SPAIN HOLDING SL | Administrador Solidario | 20/11/2019 | |
TRUSTLY SPAIN E-COMMERCE SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 02/03/2018 |
VINCULACIONES DE JONAS FREDERIK PALMQUIST
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JONAS FREDERIK PALMQUIST
Consejero Delegado Solidario
- Jonas Frederik Palmquist
- Oscar Sigurd Berglund
- Sara Elisabeth Berg
Consejero
- Jonas Frederik Palmquist
- Oscar Sigurd Berglund
- Sara Elisabeth Berg
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43664 , F 76, S 8, H B 434893, I/A 10 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-08
Empresa: TRUSTLY SPAIN HOLDING SL
Administrador Solidario
- Jonas Frederik Palmquist
- Per Oscar Sigurd Berglund
- Sara Elisabeth Berg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47119 , F 156, S 8, H B 541806, I/A 1 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-08
Consejero Delegado Solidario
- Jonas Frederik Palmquist
- Oscar Sigurd Berglund
- Sara Elisabeth Berg
Consejero
- Jonas Frederik Palmquist
- Oscar Sigurd Berglund
- Sara Elisabeth Berg
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43664 , F 75, S 8, H B 434893, I/A 7 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43664 , F 74, S 8, H B 434893, I/A 6 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Información de JONAS FREDERIK PALMQUIST
Mostramos los datos de JONAS FREDERIK PALMQUIST que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JONAS FREDERIK PALMQUIST, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos