JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI
Informe ejecutivo de JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARESTREAM HEALTH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 01/10/2012 | 02/08/2017 |
CARESTREAM HEALTH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 11/06/2012 | 01/10/2012 |
CARESTREAM HEALTH SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 18/11/2011 | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI
Empresa: CARESTREAM HEALTH SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Funada Tatiana
- Jokiranta Topi Juuso Olavi
- Karadimou Maria
- Lowe Brendan
- Moros Aguilera Aurelena
- Perroquin Karine
- Santos Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35653 , F 80, S 8, H M 420378, I/A 55 (02/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Empresa: CARESTREAM HEALTH SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 39, S 8, H M 420378, I/A 40 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Empresa: CARESTREAM HEALTH SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Erdbories Klaus
- Erdbories Klaus
- Erdbories Klaus
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Jokiranta Topi Juuso Olavi
- Jokiranta Topi Juuso Olavi
- Lowe Brendan
- Maestro Guitierrez Daniel
- Maestro Gutierrez Daniel
- Moros Aguilera Aurelena
- Morverlev Jane
- Morverlev Jane
- Morverlev Jane
- Perroquin Karine
- Perroquin Karine
- Perroquin Karine
Apoderado
- Erdbories Klaus
- Erdbories Klaus
- Erdbories Klaus
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Franco Calvo Rosa Maria
- Maestro Gutierrez Daniel
- Maestro Gutierrez Daniel
- Maestro Gutierrez Daniel
- Maestro Gutierrez Daniel
- Moros Aguilera Aurelena
- Morverlev Jane
- Morverley Jane
- Moverley Jane
- Perroquin Karine
- Perroquin Karine
- Perroquin Karine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 39, S 8, H M 420378, I/A 40 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Empresa: CARESTREAM HEALTH SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Erdbories Klaus
- Franco Calvo Rosa Maria
- Jokiranta Topi Juuso Olavi
- Lowe Brendan
- Maestro Guitierrez Daniel
- Moros Aguilera Aurelena
- Morverlev Jane
- Perroquin Karine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 39, S 8, H M 420378, I/A 39 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Empresa: CARESTREAM HEALTH SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Jokiranta Topi Juuso Olavi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27480 , F 36, S 8, H M 420378, I/A 34 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-28
Información de JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI
Mostramos los datos de JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOKIRANTA TOPI JUUSO OLAVI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos