JOHNSON CRAIG
Informe ejecutivo de JOHNSON CRAIG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JOHNSON CRAIG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSOCIATE CLAIMS & FINANCIAL RETURNS LAW CANARY ISLAND 7IC SL | Apoderado | 05/11/2014 | 18/04/2016 |
ASSOCIATE CLAIMS & FINANCIAL RETURNS LAW CANARY ISLAND 7IC SL | Socio Unico | 26/10/2015 | 18/04/2016 |
ASSOCIATE CLAIMS & FINANCIAL RETURNS LAW CANARY ISLAND 7IC SL | Administrador Unico | 26/10/2015 | 18/04/2016 |
ASSOCIATE CLAIMS & FINANCIAL RETURNS LAW CANARY ISLAND 7IC SL | Liquidador | 18/04/2016 | 18/04/2016 |
CORPORATE CLAIMS & SERVICES LAW CANARY ISLAND 7IC SL | Apoderado | 05/11/2014 | 22/10/2015 |
FAST TRACK CLAIMS AND SERVICES LAW7IC 2014 SL | Apoderado | 06/08/2014 | 06/03/2015 |
TENERIFE QUICK CLAIM SERVICES 2014 SL | Apoderado | 15/07/2014 | 23/12/2014 |
LEGAL CONSULTANS & SERVICES LAW VIP 2012 SL | Socio Unico | 04/10/2012 | 04/11/2013 |
LEGAL CONSULTANS & SERVICES LAW VIP 2012 SL | Administrador Unico | 04/10/2012 | 04/11/2013 |
LEGAL CONSULTANS & SERVICES LAW VIP 2012 SL | Liquidador | 04/11/2013 | 04/11/2013 |
VINCULACIONES DE JOHNSON CRAIG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHNSON CRAIG
Liquidador
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 18, S 8, H TF 54448, I/A 5 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-38
Administrador Unico
- Johnson Craig
Liquidador
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 18, S 8, H TF 54448, I/A 5 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-38
Administrador Unico
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 18, S 8, H TF 54448, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-38
Nuevo Socio Único
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 18, S 8, H TF 54448, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-38
Apoderado
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 19, S 8, H TF 54448, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Apoderado
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358 , F 13, S 8, H TF 54446, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38
Apoderado
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3341 , F 159, S 8, H TF 53996, I/A 2 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-38
Apoderado
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 47, S 8, H TF 53897, I/A 2 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-38
Liquidador
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 142, S 8, H TF 50811, I/A 4 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
Administrador Unico
- Johnson Craig
Liquidador
- Johnson Craig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248 , F 142, S 8, H TF 50811, I/A 4 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-38
VER MAS ACTOS
Información de JOHNSON CRAIG
Mostramos los datos de JOHNSON CRAIG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHNSON CRAIG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos