JOHN MANWARING ROBERTSON
Informe ejecutivo de JOHN MANWARING ROBERTSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOHN MANWARING ROBERTSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCAFLORIDA SL | Administrador Solidario | 21/05/2009 | 02/07/2014 |
FINCAFLORIDA SL | Liquidador | 02/07/2014 | 02/07/2014 |
HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA | Administrador Solidario | 09/02/2010 | 14/04/2011 |
PANORAM BARCELONA SL | Administrador Solidario | 28/05/2009 | 06/04/2011 |
HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA | Presidente | 09/02/2010 | |
HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA | Consejero Delegado | 09/02/2010 | |
APOLLO HOTELS MANAGEMENT SL | Consejero | 10/08/2009 | |
PANORAM BARCELONA SL | Consejero | 28/05/2009 | |
PANORAM BARCELONA SL | Presidente | 28/05/2009 | |
PANORAM BARCELONA SL | Consejero Delegado | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE JOHN MANWARING ROBERTSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHN MANWARING ROBERTSON
Empresa: FINCAFLORIDA SL
Liquidador
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37412 , F 154, S 8, H B 225990, I/A 16 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: FINCAFLORIDA SL
Administrador Solidario
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Liquidador
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37412 , F 154, S 8, H B 225990, I/A 16 (02/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Empresa: HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA
Administrador Solidario
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 30, S 8, H B 233655, I/A 21 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: GRAN HOTEL LA FLORIDA SL
Administrador Solidario
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38980 , F 88, S 8, H B 256718, I/A 24 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-08
Empresa: HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA
Administrador Solidario
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 27, S 8, H B 233655, I/A 18 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
Empresa: HOTEL MIRAMAR BARCELONA SA
Consejero Delegado
- John Manwaring Robertson
Consejero
Presidente
- John Manwaring Robertson
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 27, S 8, H B 233655, I/A 18 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
Empresa: APOLLO HOTELS MANAGEMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
- Sylvia Rochina Belenguer
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36999 , F 22, S 8, H B 294524, I/A 2 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-08
Empresa: GRAN HOTEL LA FLORIDA SL
Administrador Solidario
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38980 , F 86, S 8, H B 256718, I/A 21 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-08
Empresa: GRAN HOTEL LA FLORIDA SL
Consejero Delegado
- John Manwaring Robertson
Consejero
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
- Rochina Belenguer Sylvia
Presidente
- John Manwaring Robertson
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38980 , F 86, S 8, H B 256718, I/A 21 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-08
Empresa: FINCAFLORIDA SL
Administrador Solidario
- John Manwaring Robertson
- Michael Pashley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37412 , F 154, S 8, H B 225990, I/A 15 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Información de JOHN MANWARING ROBERTSON
Mostramos los datos de JOHN MANWARING ROBERTSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHN MANWARING ROBERTSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos