JOHN CROWELL
Informe ejecutivo de JOHN CROWELL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOHN CROWELL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLUE ALCOR SL | Presidente | 06/03/2020 | |
BLUE ALCOR SL | Consejero | 06/03/2020 | |
TINARIA TRADE SL | Apoderado Mancomunado | 30/11/2018 | |
TINARIA TRADE SL | Presidente | 24/07/2018 | |
TINARIA TRADE SL | Consejero | 24/07/2018 |
VINCULACIONES DE JOHN CROWELL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHN CROWELL
Empresa: BLUE ALCOR SL
Consejero
- Agostino Corfini
- Andrew Zbella
- John Crowell
Presidente
- John Crowell
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46779 , F 212, S 8, H B 530674, I/A 5 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Empresa: BLUE ALCOR SL
Administrador Unico
- John Crowell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46779 , F 212, S 8, H B 530674, I/A 5 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-08
Empresa: BLUE ALCOR SL
Administrador Unico
- John Crowell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46779 , F 211, S 8, H B 530674, I/A 3 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Empresa: TINARIA TRADE SL
Apoderado Mancomunado
- Andrew Zbella
- John Crowell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46004 , F 142, S 8, H B 506599, I/A 6 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
Empresa: TINARIA TRADE SL
Consejero
- Agostino Corfini
- Andrew Zbella
- John Crowell
Presidente
- John Crowell
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46004 , F 142, S 8, H B 506599, I/A 5 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Empresa: TINARIA TRADE SL
Administrador Unico
- John Crowell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46004 , F 142, S 8, H B 506599, I/A 5 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Empresa: TINARIA TRADE SL
Administrador Unico
- John Crowell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46004 , F 141, S 8, H B 506599, I/A 3 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Información de JOHN CROWELL
Mostramos los datos de JOHN CROWELL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHN CROWELL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos