JOHANNES GERARDUS MARIA STALS
Informe ejecutivo de JOHANNES GERARDUS MARIA STALS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOHANNES GERARDUS MARIA STALS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URI WAVE SL | REPR.143 RRM | 23/04/2019 | 16/11/2022 |
POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE SL | Administrador Solidario | 07/04/2016 | 22/06/2022 |
VINCULACIONES DE JOHANNES GERARDUS MARIA STALS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHANNES GERARDUS MARIA STALS
Empresa: URI WAVE SL
REPR.143 RRM
- Johannes Gerardus Maria Stals
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44304 , F 33, S 8, H B 452229, I/A 8 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-08
Empresa: POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE SL
Administrador Solidario
- Johannes Gerardus Maria Stals
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45300 , F 106, S 8, H B 483386, I/A 3 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-08
Empresa: URI WAVE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Johannes Gerardus Maria Stals
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44304 , F 32, S 8, H B 452229, I/A 6 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
Empresa: POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE SL
Administrador Solidario
- Johannes Gerardus Maria Stals
- Johannes Hubertus Gerardus Maria Crombag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45300 , F 104, S 8, H B 483386, I/A 1 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-08
Información de JOHANNES GERARDUS MARIA STALS
Mostramos los datos de JOHANNES GERARDUS MARIA STALS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHANNES GERARDUS MARIA STALS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos