JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA
Informe ejecutivo de JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMMKER B&C DISTRIBUTIONS SL | Administrador Solidario | 22/01/2016 | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA
Empresa: EMMKER B&C DISTRIBUTIONS SL
Administrador Solidario
- Johana Jirleza Martinez Ospina
- Medina Espigares Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45176 , F 179, S 8, H B 479295, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: EMMKER B&C DISTRIBUTIONS SL
Administrador Solidario
- Johana Jirleza Martinez Ospina
- Medina Espigares Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45176 , F 179, S 8, H B 479295, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Información de JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA
Mostramos los datos de JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOHANA JIRLEZA MARTINEZ OSPINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos