JOFRE TOVAR KATHERINE
Informe ejecutivo de JOFRE TOVAR KATHERINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOFRE TOVAR KATHERINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NTS IT'S NOT THE SAME CANARY ISLANDS SL | Apoderado Solidario | 16/01/2018 | |
DESIGUAL SL | Apoderado Solidario | 07/12/2017 |
VINCULACIONES DE JOFRE TOVAR KATHERINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOFRE TOVAR KATHERINE
Empresa: SEPALEMEME SL
Apoderado Solidario
- Jofre Tovar Katherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 88, S 8, H B 277042, I/A 54 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Empresa: ABASIC SL
Apoderado Solidario
- Jofre Tovar Katherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47008 , F 214, S 8, H B 259066, I/A 70 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-08
Apoderado Solidario
- Jofre Tovar Katherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2923 , F 98, S 8, H TF 41503, I/A 9 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-38
Empresa: DESIGUAL SL
Apoderado Solidario
- Jofre Tovar Katherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46265 , F 188, S 8, H B 372162, I/A 23 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-08
Empresa: SEPALEMEME SL
Apoderado Solidario
- Jofre Tovar Katherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45669 , F 210, S 8, H B 277042, I/A 43 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-08
Empresa: ABASIC SL
Apoderado Solidario
- Jofre Tovar Katherine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46141 , F 45, S 8, H B 259066, I/A 55 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-08
Información de JOFRE TOVAR KATHERINE
Mostramos los datos de JOFRE TOVAR KATHERINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOFRE TOVAR KATHERINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos