JOEL CASADEMONT DALMAU
Informe ejecutivo de JOEL CASADEMONT DALMAU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOEL CASADEMONT DALMAU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WELLNESS VILABLAREIX SL | Administrador Solidario | 08/04/2015 | 19/02/2021 |
AKILIA ESPORTS SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2020 | |
TAPES PALAMOS SL | Administrador Solidario | 01/02/2016 | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE JOEL CASADEMONT DALMAU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOEL CASADEMONT DALMAU
Empresa: WELLNESS VILABLAREIX SL
Administrador Solidario
- Javier Ferrer Trias
- Joel Casademont Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 222, S 8, H GI 57524, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-17
Empresa: AKILIA ESPORTS SL
Apoderado Mancomunado
- Joel Casademont Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793 , F 161, S 8, H GI 29923, I/A 4 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-17
Empresa: TAPES PALAMOS SL
Administrador Solidario
- Javier Ferrer Trias
- Joel Casademont Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 90, S 8, H GI 59960, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-17
Empresa: TAPES PALAMOS SL
Administrador Solidario
- Javier Ferrer Trias
- Joel Casademont Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3070 , F 87, S 8, H GI 59960, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-17
Empresa: WELLNESS VILABLAREIX SL
Administrador Solidario
- Javier Ferrer Trias
- Joel Casademont Dalmau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3003 , F 221, S 8, H GI 57524, I/A 3 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-17
Información de JOEL CASADEMONT DALMAU
Mostramos los datos de JOEL CASADEMONT DALMAU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOEL CASADEMONT DALMAU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos