JOBARD FRANSCOIS MARC
Informe ejecutivo de JOBARD FRANSCOIS MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOBARD FRANSCOIS MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERROMOVIL 9000 SL | Representante | 08/05/2019 | |
FERROMOVIL 9000 SL | Representante | 28/10/2013 | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE JOBARD FRANSCOIS MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOBARD FRANSCOIS MARC
Empresa: FERROMOVIL 9000 SL
Consejero
Representante
- Carmona Cobo Juan
- Jobard Franscois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31618 , F 81, S 8, H M 412457, I/A 53 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: FERROMOVIL 9000 SL
Representante
- Jobard Franscois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23023 , F 199, S 8, H M 412457, I/A 35 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Empresa: FERROMOVIL 9000 SL
Consejero
Representante
- Jobard Franscois Marc
- Jobard Franscois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23023 , F 198, S 8, H M 412457, I/A 33 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Información de JOBARD FRANSCOIS MARC
Mostramos los datos de JOBARD FRANSCOIS MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOBARD FRANSCOIS MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos