JOBARD FRANCOIS MARC
Informe ejecutivo de JOBARD FRANCOIS MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOBARD FRANCOIS MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAN AZUL 07 SL | Representante | 08/05/2019 | |
FERROMOVIL 3000 SL | Representante | 06/05/2019 | |
EUROPEAN PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGERS ESPAÑA SL | Administrador Unico | 03/01/2017 | 21/11/2018 |
EUROPEAN PUBLIC INFRASTRUCTURE MANAGERS ESPAÑA SL | Liquidador | 21/11/2018 | 21/11/2018 |
FERROMOVIL 3000 SL | Representante | 12/11/2013 | 28/02/2014 |
PLAN AZUL 07 SL | Representante | 12/11/2013 | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE JOBARD FRANCOIS MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOBARD FRANCOIS MARC
Empresa: PLAN AZUL 07 SL
Consejero
Representante
- Carmona Cobo Juan
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24884 , F 225, S 8, H M 446045, I/A 32 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: FERROMOVIL 3000 SL
Consejero
Representante
- Carmona Cobo Juan
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32040 , F 215, S 8, H M 411932, I/A 51 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-89-28
Liquidador
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22900 , F 86, S 8, H M 410140, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Administrador Unico
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22900 , F 86, S 8, H M 410140, I/A 4 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-28
Administrador Unico
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22900 , F 85, S 8, H M 410140, I/A 3 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-28
Empresa: FERROMOVIL 3000 SL
Representante
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23963 , F 203, S 8, H M 411932, I/A 32 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: PLAN AZUL 07 SL
Representante
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24884 , F 219, S 8, H M 446045, I/A 16 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Empresa: PLAN AZUL 07 SL
Consejero
Presidente
Representante
- Garces Beramendi Rafael
- Garcia Perez Jose Luis
- Jobard Francois Marc
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24884 , F 217, S 8, H M 446045, I/A 14 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-28
Empresa: FERROMOVIL 3000 SL
Consejero
Representante
- Jobard Francois Marc
- Jobard Francois Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23963 , F 202, S 8, H M 411932, I/A 30 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-28
Información de JOBARD FRANCOIS MARC
Mostramos los datos de JOBARD FRANCOIS MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOBARD FRANCOIS MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos