JOBACHO RIVERA JOSEFA
Informe ejecutivo de JOBACHO RIVERA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOBACHO RIVERA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL | Apoderado | 07/08/2019 | |
DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL | Apoderado | 08/10/2018 |
VINCULACIONES DE JOBACHO RIVERA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOBACHO RIVERA JOSEFA
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Apoderado
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 156, S 8, H MA125241, I/A 5 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-29
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Apoderado
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 156, S 8, H MA125241, I/A 4 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-29
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Consejero Delegado
- Jobacho Rivera Josefa
Consejero
- Jobacho Amaya Juan
- Jobacho Rivera Josefa
- Jobacho Rivera Juan Jesus
- Rivera Velasco Amalia
Presidente
Secretario
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 156, S 8, H MA125241, I/A 3 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-29
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Consejero Delegado
- Jobacho Rivera Josefa
Consejero
- Jobacho Amaya Juan
- Jobacho Rivera Josefa
- Rivera Velasco Amalia
Presidente
Secretario
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 154, S 8, H MA125241, I/A 2 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-29
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Administrador Unico
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 154, S 8, H MA125241, I/A 2 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-29
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Administrador Unico
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 153, S 8, H MA125241, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-29
Empresa: DISTRIBUCIONES JOBACHO RIVERA SL
Socio Único
- Jobacho Rivera Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5331, L 4238, F 153, S 8, H MA125241, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-29
Información de JOBACHO RIVERA JOSEFA
Mostramos los datos de JOBACHO RIVERA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOBACHO RIVERA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos