JOAQUIN SANCHEZ BELANDO
Informe ejecutivo de JOAQUIN SANCHEZ BELANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOAQUIN SANCHEZ BELANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JM MARMOL SUPERMERCADOS SL | Administrador Unico | 13/11/2023 | |
ALFA MOEBIUS SL | Administrador Unico | 02/08/2023 | |
COVAFER IMPORT EXPORT SL | Administrador Unico | 29/08/2017 | |
THRIVER IMPORT EXPOR SL | Socio Unico | 15/09/2016 | |
THRIVER IMPORT EXPOR SL | Administrador Unico | 15/09/2016 | |
OVERSEAS SHIPPING SL | Socio Unico | 11/12/2013 | |
OVERSEAS SHIPPING SL | Administrador Unico | 11/12/2013 | |
FITTINGS WORLD SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2012 | |
GARDEN POOL LEVANTE SL | Administrador Unico | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN SANCHEZ BELANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN SANCHEZ BELANDO
Empresa: JM MARMOL SUPERMERCADOS SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 121, S 8, H MU 76486, I/A 4 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-30
Empresa: ALFA MOEBIUS SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712 , F 165, S 8, H TO 43150, I/A 3 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-45
Empresa: SERLOBA SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 221, S 8, H MU 94825, I/A 3 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-30
Empresa: SERLOBA SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 221, S 8, H MU 94825, I/A 1 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-30
Empresa: SERLOBA SL
Socio Único
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3276 , F 221, S 8, H MU 94825, I/A 1 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-30
Empresa: COVAFER IMPORT EXPORT SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 121, S 8, H MU 77872, I/A 7 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Empresa: COVAFER IMPORT EXPORT SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2879 , F 121, S 8, H MU 77872, I/A 7 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-30
Empresa: SABORES MARENOSTRUM SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 72, S 8, H MU 80973, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-30
Empresa: SABORES MARENOSTRUM SL
Administrador Unico
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 71, S 8, H MU 80973, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-30
Empresa: SABORES MARENOSTRUM SL
Socio Único
- Joaquin Sanchez Belando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2983 , F 71, S 8, H MU 80973, I/A 2 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-30
VER MAS ACTOS
Información de JOAQUIN SANCHEZ BELANDO
Mostramos los datos de JOAQUIN SANCHEZ BELANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN SANCHEZ BELANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos