JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES
Informe ejecutivo de JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVANT 2022 SL | Socio Unico | 31/10/2022 | |
CERVANT 2022 SL | Administrador Unico | 31/10/2022 | |
ITHKOR ESPAÑA SL | Socio Unico | 23/03/2009 | |
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SURESTE SL | Socio Unico | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES
Administrador Unico
- Joaquin Rafael Roman Cervantes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 125, S 8, H MU 12062, I/A 7 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-30
Empresa: CERVANT 2022 SL
Administrador Unico
- Joaquin Rafael Roman Cervantes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 22, S 8, H MU108497, I/A 1 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-30
Empresa: CERVANT 2022 SL
Socio Único
- Joaquin Rafael Roman Cervantes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3607 , F 22, S 8, H MU108497, I/A 1 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-30
Administrador Unico
- Joaquin Rafael Roman Cervantes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 669 , F 125, S 8, H MU 12062, I/A 6 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-30
Socio Único
- Joaquin Rafael Roman Cervantes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2011 , F 204, S 8, H MU 48978, I/A 4 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-30
Empresa: ITHKOR ESPAÑA SL
Socio Único
- Joaquin Rafael Roman Cervantes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1273 , F 83, S 8, H MU 15099, I/A 6 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-62-30
Información de JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES
Mostramos los datos de JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN RAFAEL ROMAN CERVANTES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos