JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROBOMATION SL | Socio Unico | 11/03/2020 | |
ROBOMATION SL | Administrador Unico | 11/03/2020 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ
Empresa: INNOVAINDUS SL
Liquidador
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 152, S 8, H MU101812, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-30
Empresa: INNOVAINDUS SL
Administrador Unico
- Joaquin Llamas Sanchez
Liquidador
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 152, S 8, H MU101812, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-30
Empresa: NEWEVO SL
Liquidador
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 58, S 8, H MU102677, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-30
Empresa: NEWEVO SL
Administrador Unico
- Joaquin Llamas Sanchez
Liquidador
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 58, S 8, H MU102677, I/A 2 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-30
Empresa: NEWEVO SL
Administrador Unico
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 58, S 8, H MU102677, I/A 1 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-30
Empresa: NEWEVO SL
Socio Único
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 58, S 8, H MU102677, I/A 1 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-30
Empresa: INNOVAINDUS SL
Administrador Unico
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 151, S 8, H MU101812, I/A 1 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-30
Empresa: INNOVAINDUS SL
Socio Único
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3447 , F 151, S 8, H MU101812, I/A 1 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-30
Empresa: ROBOMATION SL
Administrador Unico
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 16, S 8, H MU101351, I/A 1 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-30
Empresa: ROBOMATION SL
Socio Único
- Joaquin Llamas Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 16, S 8, H MU101351, I/A 1 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-30
Información de JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ
Mostramos los datos de JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN LLAMAS SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos