JOAQUIN GANGA LORENTE
Informe ejecutivo de JOAQUIN GANGA LORENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOAQUIN GANGA LORENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GANGA TATTOO FINANCE SL | Administrador Unico | 10/06/2024 | |
GANGATATTOO HOLDING SL | Administrador Unico | 23/04/2024 | |
GANGA TATTOO SL | Administrador Unico | 20/12/2021 | |
GANGA TATTOO SL | Apoderado | 25/07/2019 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN GANGA LORENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN GANGA LORENTE
Empresa: GANGA TATTOO FINANCE SL
Administrador Unico
- Joaquin Ganga Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113156, I/A 1 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-30
Empresa: GANGATATTOO HOLDING SL
Administrador Unico
- Joaquin Ganga Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632 , F 204, S 8, H MU110374, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-30
Empresa: GANGA TATTOO SL
Administrador Unico
- Joaquin Ganga Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 221, S 8, H MU100254, I/A 5 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-30
Empresa: GANGA TATTOO SL
Apoderado
- Joaquin Ganga Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3390 , F 221, S 8, H MU100254, I/A 4 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-30
Información de JOAQUIN GANGA LORENTE
Mostramos los datos de JOAQUIN GANGA LORENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN GANGA LORENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos