JOAQUIN GAMBIN CARMONA
Informe ejecutivo de JOAQUIN GAMBIN CARMONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOAQUIN GAMBIN CARMONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CIUDAD DEL SOL SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2009 | 21/01/2011 |
CIUDAD DEL SOL INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2009 | 23/04/2010 |
CARRIGAM SA AUTOMATICOS | Administrador Unico | 26/03/2009 | |
CIUDAD DEL SOL INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2009 | 16/03/2009 |
INVERSIONES EN ACTIVOS INMOBILIARIOS CIUDAD DEL SOL SL | Administrador Mancomunado | 16/03/2009 | 16/03/2009 |
GAMBIN GOMEZ SL | Administrador Solidario | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN GAMBIN CARMONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN GAMBIN CARMONA
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 139, S 8, H MU 49040, I/A 5 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-30
Empresa: CIUDAD DEL SOL INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 17, S 8, H MU 33693, I/A C (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-30
Empresa: CARRIGAM SA AUTOMATICOS
Administrador Unico
- Joaquin Gambin Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 140, S 8, H MU 2733, I/A 9 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-30
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 139, S 8, H MU 49040, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
- Pedro Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 139, S 8, H MU 49040, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
- Pedro Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 139, S 8, H MU 49040, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Administrador Mancomunado
- Eugenia Martinez Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
- Jose Giner Martinez
- Pedro Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 139, S 8, H MU 49040, I/A 3 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Empresa: CIUDAD DEL SOL INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 16, S 8, H MU 33693, I/A 5 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Empresa: CIUDAD DEL SOL INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
- Pedro Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 16, S 8, H MU 33693, I/A 5 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
Empresa: CIUDAD DEL SOL INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Alfonso Giner Garcia
- Joaquin Gambin Carmona
- Pedro Martinez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1708 , F 16, S 8, H MU 33693, I/A 4 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-30
VER MAS ACTOS
Información de JOAQUIN GAMBIN CARMONA
Mostramos los datos de JOAQUIN GAMBIN CARMONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN GAMBIN CARMONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos