JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN
Informe ejecutivo de JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONDA REGIONAL DE MURCIA SA | Administrador Unico | 19/01/2010 | 16/01/2013 |
ONDA REGIONAL DE MURCIA SA | Administrador Unico | 16/01/2013 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN
Empresa: ONDA REGIONAL DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Joaquin Azparren Irigoyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 156, S 8, H MU 52446, I/A 6 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-30
Empresa: ONDA REGIONAL DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Joaquin Azparren Irigoyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 156, S 8, H MU 52446, I/A 6 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-30
Empresa: ONDA REGIONAL DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Joaquin Azparren Irigoyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 156, S 8, H MU 52446, I/A 5 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-57-30
Empresa: ONDA REGIONAL DE MURCIA SA
Administrador Unico
- Joaquin Azparren Irigoyen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2238 , F 155, S 8, H MU 52446, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-30
Información de JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN
Mostramos los datos de JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN AZPARREN IRIGOYEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos