JOAQUIN AYALA SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOAQUIN AYALA SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOAQUIN AYALA SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GUAYAPA SL | Apoderado | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE JOAQUIN AYALA SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIN AYALA SANCHEZ
Empresa: PROMOCIONES GUAYAPA SL
Apoderado
- Joaquin Ayala Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 205, S 8, H MU 17834, I/A 6 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-30
Empresa: PROMOCIONES GUAYAPA SL
Administrador Unico
- Joaquin Ayala Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 205, S 8, H MU 17834, I/A 5 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-30
Empresa: CONSTRUCCIONES JOAQUIN Y AVELINO SL
Liquidador
- Joaquin Ayala Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 58, S 8, H MU 4531, I/A 6 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-30
Empresa: CONSTRUCCIONES JOAQUIN Y AVELINO SL
Administrador Unico
- Joaquin Ayala Sanchez
Liquidador
- Joaquin Ayala Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 58, S 8, H MU 4531, I/A 6 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-30
Empresa: CONSTRUCCIONES JOAQUIN Y AVELINO SL
Administrador Unico
- Joaquin Ayala Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 58, S 8, H MU 4531, I/A 5 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-30
Empresa: PROMOCIONES GUAYAPA SL
Administrador Unico
- Joaquin Ayala Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 205, S 8, H MU 17834, I/A 4 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-30
Información de JOAQUIN AYALA SANCHEZ
Mostramos los datos de JOAQUIN AYALA SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIN AYALA SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos