JOAQUIMA CANE LLORENS
Informe ejecutivo de JOAQUIMA CANE LLORENS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOAQUIMA CANE LLORENS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUS INDUSTRIALS ULLA SA | Administrador Solidario | 04/06/2010 | |
PERSIANES PRATS SA | Administrador Solidario | 03/06/2010 |
VINCULACIONES DE JOAQUIMA CANE LLORENS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIMA CANE LLORENS
Empresa: NAUS INDUSTRIALS ULLA SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 155, S 8, H GI 15978, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-17
Empresa: PERSIANES PRATS SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 165, S 8, H GI 15980, I/A 12 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-17
Empresa: PERSIANES PRATS SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 165, S 8, H GI 15980, I/A 11 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-17
Empresa: NAUS INDUSTRIALS ULLA SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 155, S 8, H GI 15978, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-17
Empresa: NAUS INDUSTRIALS ULLA SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 154, S 8, H GI 15978, I/A 5 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-17
Empresa: NAUS INDUSTRIALS ULLA SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 154, S 8, H GI 15978, I/A 5 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-17
Empresa: PERSIANES PRATS SA
Administrador Solidario
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 164, S 8, H GI 15980, I/A 9 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-17
Empresa: PERSIANES PRATS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Joaquima Cane Llorens
- Josep Prats Cane
- Josep Prats Garcia
Presidente
- Joaquima Cane Llorens
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 164, S 8, H GI 15980, I/A 9 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-17
Empresa: PERSIANES PRATS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Joaquima Cane Llorens
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 164, S 8, H GI 15980, I/A 8 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17
Información de JOAQUIMA CANE LLORENS
Mostramos los datos de JOAQUIMA CANE LLORENS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIMA CANE LLORENS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos