JOAQUIM NOGUE SADERRA
Informe ejecutivo de JOAQUIM NOGUE SADERRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOAQUIM NOGUE SADERRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIVA SISTEM GRUP SL | Administrador Unico | 19/05/2021 | |
ESTUDI GRAF SA | Administrador Unico | 30/08/2018 | |
LUXOS PACKAGING SL | Socio Unico | 10/04/2012 | |
ESTUDI GRAF SA | Secretario | 28/07/2011 | |
ESTUDI GRAF SA | Consejero Delegado Solidario | 28/07/2011 | |
ESTUDI GRAF SA | Consejero | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE JOAQUIM NOGUE SADERRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIM NOGUE SADERRA
Empresa: ESTUDI GRAF SA
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3302 , F 150, S 8, H GI 3621, I/A 17 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-17
Empresa: GIRO BLUE SL
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 9, S 8, H GI 35227, I/A 6 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-17
Empresa: AVIVA SISTEM GRUP SL
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 165, S 8, H GI 44896, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-17
Empresa: AVIVA SISTEM GRUP SL
Administrador Solidario
- Francesc Xavier Lidon Bosch
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2622 , F 165, S 8, H GI 44896, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-17
Empresa: GIRO BLUE SL
Socio Único
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 9, S 8, H GI 35227, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-17
Empresa: COMPAC MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 9, S 8, H GI 35227, I/A 4 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-17
Empresa: COMPAC MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 9, S 8, H GI 35227, I/A 4 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-17
Empresa: ESTUDI GRAF SA
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 64, S 8, H GI 3621, I/A 13 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-17
Empresa: UNIPAC MEDITERRANEA SL
Liquidador
- Joaquim Nogue Saderra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 177, S 8, H GI 53088, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-17
Empresa: UNIPAC MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Joaquim Nogue Saderra
- Manuel Diaz Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 175, S 8, H GI 53088, I/A 1 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-17
VER MAS ACTOS
Información de JOAQUIM NOGUE SADERRA
Mostramos los datos de JOAQUIM NOGUE SADERRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIM NOGUE SADERRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos