JOAQUIM LLORELLA MARCO
Informe ejecutivo de JOAQUIM LLORELLA MARCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOAQUIM LLORELLA MARCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUNTA TECNICA INTERCOMARCAL SL | Apoderado Mancomunado | 31/01/2013 | 03/08/2020 |
JUNTA TECNICA INTERCOMARCAL SL | Presidente | 03/08/2020 | |
JUNTA TECNICA INTERCOMARCAL SL | Consejero | 03/08/2020 | |
AMBULANCIES GARROTXA SL | Consejero | 16/03/2016 | 13/05/2020 |
VINCULACIONES DE JOAQUIM LLORELLA MARCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAQUIM LLORELLA MARCO
Empresa: JUNTA TECNICA INTERCOMARCAL SL
Consejero
- Albert Barranco Carretero
- Albert Camps Castells
- Joaquim Llorella Marco
- Jordi Picornell Mach
- Pedro Cayuela Carrillo
- Raul Espinosa Bueno
Presidente
- Joaquim Llorella Marco
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2902 , F 14, S 8, H GI 54395, I/A 10 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-17
Empresa: AMBULANCIES GARROTXA SL
Consejero
- Federico Llobet Yll
- Jaume Xicart Giro
- Joaquim Llorella Marco
- Lorenzo Alvarez Ontivero
- Pedro Lopez Molina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 185, S 8, H GI 20827, I/A 16 (13/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-17
Empresa: AMBULANCIES GARROTXA SL
Consejero
- Federico Llobet Yll
- Jaume Xicart Giro
- Joaquim Llorella Marco
- Justo Alarcon Merlos
- Lorenzo Alvarez Ontivero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1165 , F 173, S 8, H GI 20827, I/A 13 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-17
Empresa: JUNTA TECNICA INTERCOMARCAL SL
Apoderado Mancomunado
- Albert Camps Castells
- Joaquim Llorella Marco
- Jordi Picornell Mach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2902 , F 14, S 8, H GI 54395, I/A 9 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-17
Información de JOAQUIM LLORELLA MARCO
Mostramos los datos de JOAQUIM LLORELLA MARCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAQUIM LLORELLA MARCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos