JOAN SALA TORRENT
Informe ejecutivo de JOAN SALA TORRENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOAN SALA TORRENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALA RIERA SA | Administrador Unico | 23/10/2013 | 27/11/2018 |
J. SALA RIERA SL | Liquidador | 02/08/2016 | 02/08/2016 |
J. SALA RIERA SL | Socio Unico | 08/10/2010 | 02/08/2016 |
J. SALA RIERA SL | Administrador Unico | 08/10/2010 | 02/08/2016 |
BOADAS 1880 SA | Apoderado | 17/07/2015 | |
SALA RIERA SA | Apoderado | 17/07/2015 |
VINCULACIONES DE JOAN SALA TORRENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN SALA TORRENT
Empresa: SALA RIERA SA
Administrador Unico
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 111, S 8, H GI 20115, I/A 10 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-17
Empresa: J. SALA RIERA SL
Liquidador
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 19, S 8, H GI 244, I/A 20 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-17
Empresa: J. SALA RIERA SL
Administrador Unico
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 19, S 8, H GI 244, I/A 20 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-17
Empresa: SALA RIERA SA
Apoderado
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 111, S 8, H GI 20115, I/A 9 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-17
Empresa: BOADAS 1880 SA
Apoderado
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 58, S 8, H GI 6589, I/A 53 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-17
Empresa: SALA RIERA SA
Administrador Unico
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1115 , F 111, S 8, H GI 20115, I/A 8 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-17
Empresa: J SALA RIERA SA
Administrador Unico
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 18, S 8, H GI 244, I/A 19 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-17
Empresa: J SALA RIERA SA
Socio Único
- Joan Sala Torrent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14 , F 18, S 8, H GI 244, I/A 19 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-202-17
Información de JOAN SALA TORRENT
Mostramos los datos de JOAN SALA TORRENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN SALA TORRENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos