JOAN POCH VIVOLAS
Informe ejecutivo de JOAN POCH VIVOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOAN POCH VIVOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLEND SAR OBRAS SL | Administrador Unico | 15/07/2009 |
VINCULACIONES DE JOAN POCH VIVOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN POCH VIVOLAS
Empresa: ALIMENTACIO VILOBI SL
Administrador Unico
- Joan Poch Vivolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 15, S 8, H GI 53576, I/A 2 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-17
Empresa: ALIMENTACIO VILOBI SL
Administrador Unico
- Joan Poch Vivolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 15, S 8, H GI 53576, I/A 1 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-17
Empresa: ALIMENTACIO VILOBI SL
Socio Único
- Joan Poch Vivolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2894 , F 15, S 8, H GI 53576, I/A 1 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-17
Empresa: BLEND SAR OBRAS SL
Administrador Unico
- Joan Poch Vivolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2734 , F 187, S 8, H GI 48921, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-17
Información de JOAN POCH VIVOLAS
Mostramos los datos de JOAN POCH VIVOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN POCH VIVOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos