JOAN PI PONS
Informe ejecutivo de JOAN PI PONS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
VINCULACIONES DE JOAN PI PONS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN PI PONS
Empresa: SARRATS-NOGUERA SL
Administrador Unico
- Joan Pi Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 154, S 8, H GI 15749, I/A 3 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-17
Empresa: CASA MARIETA SL
Administrador Unico
- Joan Pi Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 137, S 8, H GI 20799, I/A 5 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-17
Empresa: ACROM SL
Socio Único
- Joan Pi Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 36, S 8, H GI 9201, I/A 10 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-17
Empresa: MATRICATS SL
Socio Único
- Joan Pi Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1214 , F 168, S 8, H GI 6661, I/A 12 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-17
Empresa: STAMPINOX SL
Socio Único
- Joan Pi Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1213 , F 205, S 8, H GI 7110, I/A 8 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-17
Empresa: ARTIFESA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Joan Maso Cornella
- Joan Pi Pons
- Josep Mitja Mach
Consejero
- Joan Maso Cornella
- Joan Pi Pons
- Josep Mitja Mach
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 224, S 8, H GI 4537, I/A 9 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-17
Información de JOAN PI PONS
Mostramos los datos de JOAN PI PONS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN PI PONS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos