JOAN JORDI MARISCOT BAS
Informe ejecutivo de JOAN JORDI MARISCOT BAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOAN JORDI MARISCOT BAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP VETERINARI DEL PLA DE L' ESTANY SL | Apoderado | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE JOAN JORDI MARISCOT BAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOAN JORDI MARISCOT BAS
Apoderado
- Joan Jordi Mariscot Bas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 76, S 8, H GI 33354, I/A 11 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-17
Administrador Solidario
- Jaume Marti Corominas
- Joan Jordi Mariscot Bas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 75, S 8, H GI 33354, I/A 9 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-17
Administrador Solidario
- Jaume Marti Corominas
- Joan Jordi Mariscot Bas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 73, S 8, H GI 33354, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-17
Administrador Solidario
- Jaume Marti Corominas
- Joan Jordi Mariscot Bas
- Joaquim Boix Iglesias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 73, S 8, H GI 33354, I/A 3 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-17
Información de JOAN JORDI MARISCOT BAS
Mostramos los datos de JOAN JORDI MARISCOT BAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOAN JORDI MARISCOT BAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos