JOACHIM KALTMAIER
Informe ejecutivo de JOACHIM KALTMAIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOACHIM KALTMAIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WURTH ESPAÑA SA | Consejero | 06/09/2023 | |
WURTH ESPAÑA SA | Consejero | 16/06/2016 | 02/12/2021 |
WURTH ESPAÑA SA | Consejero | 02/12/2021 | 02/12/2021 |
WURTH ESPAÑA SA | Consejero | 07/10/2011 | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE JOACHIM KALTMAIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOACHIM KALTMAIER
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Consejero
- Joachim Kaltmaier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 196, S 8, H B 32792, I/A 71 (06/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bettina Wurth
- Cima Julia Eusebio
- Joachim Kaltmaier
- Lopez Urquiza Begoña
- Roger Rull Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 193, S 8, H B 32792, I/A 61 N (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bettina Wurth
- Cima Julia Eusebio
- Jan Kristof Allmann
- Joachim Kaltmaier
- Lopez Urquiza Begoña
- Roger Rull Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 195, S 8, H B 32792, I/A 68 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bettina Wurth
- Cima Julia Eusebio
- Joachim Kaltmaier
- Lopez Urquiza Begoña
- Reiner Karl Specht
- Roger Rull Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 192, S 8, H B 32792, I/A 61 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bettina Wurth
- Cima Julia Eusebio
- Joachim Kaltmaier
- Lopez Urquiza Begoña
- Reiner Karl Specht
- Roger Rull Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 192, S 8, H B 32792, I/A 61 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Empresa: WURTH ESPAÑA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38048 , F 138, S 8, H B 32792, I/A 48 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-08
Información de JOACHIM KALTMAIER
Mostramos los datos de JOACHIM KALTMAIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOACHIM KALTMAIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos