JING JI
Informe ejecutivo de JING JI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JING JI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERIZA MODA SL | Liquidador | 23/03/2022 | |
DELEIT SUSHI SL | Administrador Solidario | 08/09/2020 | |
HERETAT CULTURE DE ARVIZA SL | Administrador Unico | 16/03/2020 |
VINCULACIONES DE JING JI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JING JI
Empresa: SERIZA MODA SL
Liquidador
- Jing Ji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29401 , F 158, S 8, H M 529192, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: SERIZA MODA SL
Administrador Unico
- Jing Ji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29401 , F 158, S 8, H M 529192, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-28
Empresa: DELEIT SUSHI SL
Administrador Solidario
- Jing Ji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43952 , F 35, S 8, H B 442688, I/A 4 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-08
Empresa: GARMENT DISTRICT SL
Apoderado
- Jing Ji
- Wang Hao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37842 , F 95, S 8, H M 674040, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-175-28
Empresa: HERETAT CULTURE DE ARVIZA SL
Administrador Unico
- Jing Ji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40184 , F 126, S 8, H M 714047, I/A 2 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: GARMENT DISTRICT SL
Apoderado
- Jing Ji
- Wang Hao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37842 , F 94, S 8, H M 674040, I/A 2 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: SERIZA MODA SL
Administrador Unico
- Jing Ji
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29401 , F 156, S 8, H M 529192, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-28
Información de JING JI
Mostramos los datos de JING JI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JING JI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos