JIN YE
Informe ejecutivo de JIN YE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIN YE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO HANOI SEVILLA SL | Administrador Unico | 23/02/2024 | 04/07/2024 |
GRUPO HANOI SEVILLA SL | Liquidador Unico | 04/07/2024 | 04/07/2024 |
JINXIN SL | Administrador Unico | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE JIN YE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIN YE
Empresa: GRUPO HANOI SEVILLA SL
Liquidador Unico
- Jin Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE143138, I/A 3 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
Empresa: GRUPO HANOI SEVILLA SL
Administrador Unico
- Jin Ye
Liquidador Unico
- Jin Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE143138, I/A 3 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-41
Empresa: GRUPO HANOI SEVILLA SL
Administrador Unico
- Jin Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7550 , F 69, S 8, H SE143138, I/A 1 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-41
Empresa: JINXIN SL
Administrador Unico
- Jin Ye
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 129 , F 62, S 8, H BA 7218,BA , I/ 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-06
Información de JIN YE
Mostramos los datos de JIN YE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIN YE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos