JIN QIANKA
Informe ejecutivo de JIN QIANKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIN QIANKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALONPLAY LEVANTE SL | Administrador Unico | 16/05/2016 | |
EUECO PLASTICS SL | Administrador Unico | 18/08/2014 |
VINCULACIONES DE JIN QIANKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIN QIANKA
Empresa: MIRAMAR DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Jin Qianka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 98, S 8, H A 150064, I/A 2 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-03
Empresa: SALONPLAY LEVANTE SL
Administrador Unico
- Jin Qianka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 142, S 8, H A 150086, I/A 1 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-03
Empresa: MIRAMAR DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Jin Qianka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3946 , F 97, S 8, H A 150064, I/A 1 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-03
Empresa: EUECO PLASTICS SL
Administrador Unico
- Jin Qianka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3795 , F 218, S 8, H A 141235, I/A 1 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-03
Información de JIN QIANKA
Mostramos los datos de JIN QIANKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIN QIANKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos