JIN JA SONG KIM
Informe ejecutivo de JIN JA SONG KIM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIN JA SONG KIM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINQUES BILLADA SL | Apoderado Solidario | 23/02/2023 |
VINCULACIONES DE JIN JA SONG KIM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIN JA SONG KIM
Empresa: FINQUES BILLADA SL
Apoderado Solidario
- Jin Ja Song Kim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41064 , F 53, S 8, H B 377612, I/A 4 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-08
Empresa: KIM JIN SL
Administrador Solidario
- Dal Yong Song
- Jin Ja Song Kim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22280 , F 218, S 8, H B 34205, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-08
Empresa: KIM JIN SL
Administrador Solidario
- Dal Yong Song
- Jin Ja Song Kim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22280 , F 216, S 8, H B 34205, I/A 2 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Información de JIN JA SONG KIM
Mostramos los datos de JIN JA SONG KIM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIN JA SONG KIM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos