JIMENO COFRADES MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de JIMENO COFRADES MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENO COFRADES MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPEDAJE NUESTRA SEÑORA DE UJUE SL | Administrador Solidario | 19/09/2011 |
VINCULACIONES DE JIMENO COFRADES MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENO COFRADES MARIA ANGELES
Empresa: DESATASCOS TAFALLA SL
Liquidador Unico
- Jimeno Cofrades Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 144, S 8, H NA 36761, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-31
Empresa: DESATASCOS TAFALLA SL
Administrador Solidario
- Jimeno Cofrades Jiovana
- Jimeno Cofrades Maria Angeles
Liquidador Unico
- Jimeno Cofrades Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 144, S 8, H NA 36761, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-31
Empresa: DESATASCOS TAFALLA SL
Administrador Solidario
- Jimeno Cofrades Jiovana
- Jimeno Cofrades Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1851 , F 142, S 8, H NA 36761, I/A 1 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-31
Empresa: DESGUACES TAFALLA SLL
Administrador Solidario
- Jimeno Cofrades Giovanna
- Jimeno Cofrades Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 72, S 8, H NA 16101, I/A 5 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-31
Empresa: HOSPEDAJE NUESTRA SEÑORA DE UJUE SLL
Administrador Solidario
- Jimeno Cofrades Maria Angeles
- Urriza Arretxea Iban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 144, S 8, H NA 28244, I/A 3 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-31
Información de JIMENO COFRADES MARIA ANGELES
Mostramos los datos de JIMENO COFRADES MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENO COFRADES MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos