JIMENEZ VALERO IVAN
Informe ejecutivo de JIMENEZ VALERO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ VALERO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MR. ROCKET PRODUCTIONS SL | Administrador Solidario | 12/08/2022 | |
TRIANGULO EVENTS SL | Administrador Solidario | 04/08/2022 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ VALERO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ VALERO IVAN
Empresa: MR. ROCKET PRODUCTIONS SL
Administrador Solidario
- Jimenez Valero Ivan
- Samite Ronathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42186 , F 37, S 8, H M 746848, I/A 2 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-159-28
Empresa: TRIANGULO EVENTS SL
Administrador Solidario
- Jimenez Valero Ivan
- Samite Ronathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35878 , F 25, S 8, H M 644644, I/A 4 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: TRIANGULO EVENTS SL
Administrador Unico
- Jimenez Valero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35878 , F 25, S 8, H M 644644, I/A 4 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: TRIANGULO EVENTS SL
Administrador Unico
- Jimenez Valero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35878 , F 24, S 8, H M 644644, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: TRIANGULO EVENTS SL
Administrador Solidario
- Herranz Hernando Jesus
- Jimenez Valero Ivan
- Samite Ronathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35878 , F 24, S 8, H M 644644, I/A 3 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: TRIANGULO EVENTS SL
Administrador Solidario
- Herranz Hernando Jesus
- Jimenez Valero Ivan
- Samite Ronathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35878 , F 20, S 8, H M 644644, I/A 1 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
Información de JIMENEZ VALERO IVAN
Mostramos los datos de JIMENEZ VALERO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ VALERO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos