JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO
Informe ejecutivo de JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEBGA SA | Presidente | 02/12/2019 | |
ZEBGA SA | Consejero Delegado | 02/12/2019 | |
ZEBGA SA | Consejero | 02/12/2019 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO
Empresa: HOSTEMENDI SL
Consejero
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 220, S 8, H SS 20189, I/A 4 (05/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-20
Empresa: AMARCCA CAFES DEL NORTE SL
Consejero
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 179, S 8, H SS 11234, I/A 6 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-20
Empresa: ZEBGA SA
Consejero Delegado
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Consejero
- Gimenez Turrillas Iñigo
- Jimenez De Pablos Yakes
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Presidente
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 59, S 8, H SS 2945, I/A 12 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-20
Empresa: ZEBGA SA
Consejero Delegado
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Consejero
- Gimenez Turrillas Iñigo
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
- Turrillas Urcelay Maria Carmen
Presidente
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 59, S 8, H SS 2945, I/A 12 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-20
Empresa: ZEBGA SA
Consejero Delegado
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Consejero
- Gimenez Turrillas Iñigo
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
- Turrillas Urcelay Maria Carmen
Presidente
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 58, S 8, H SS 2945, I/A 9 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Empresa: HOSTEMENDI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gimenez Turrillas Iñigo
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
- Ramirez Auzmendi Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 220, S 8, H SS 20189, I/A 2 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-20
Empresa: RECRESAL IRUN SL
Consejero
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
- San Miguel Gojenola Jose Luis
- San Miguel Lopez Gorka
- Zugasti Izaguirre Patricia
Presidente
Secretario
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818 , F 24, S 8, H SS 17227, I/A 8 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-20
Empresa: RECRESAL IRUN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
- San Miguel Lopez Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1818 , F 24, S 8, H SS 17227, I/A 8 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-20
Empresa: SOLUPE DONOSTIA SL
Administrador Unico
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1658 , F 4, S 8, H SS 13220, I/A 7 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-20
Empresa: ZEBGA SA
Consejero Delegado
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Consejero
- Gimenez Turrillas Iñigo
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
- Turrillas Urcelay Maria Carmen
Presidente
- Jimenez Turrillas Pedro-alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1142 , F 58, S 8, H SS 2945, I/A 8 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-169-20
Información de JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO
Mostramos los datos de JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ TURRILLAS PEDRO-ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos