JIMENEZ TRILLO JOSE
Informe ejecutivo de JIMENEZ TRILLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ TRILLO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA JIFISA SL | Socio Unico | 29/06/2020 | |
ASESORIA JIFISA SL | Administrador Unico | 29/06/2020 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ TRILLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ TRILLO JOSE
Empresa: ASESORIA JIFISA SL
Administrador Unico
- Jimenez Trillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10161 , F 135, S 8, H M 162117, I/A 5 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: ASESORIA JIFISA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Trillo Jose
- Sanchez Moya Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10161 , F 135, S 8, H M 162117, I/A 5 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: ASESORIA JIFISA SL
Socio Único
- Jimenez Trillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10161 , F 135, S 8, H M 162117, I/A 5 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Empresa: INTRIMAN SL
Liquidador
- Jimenez Trillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16294 , F 160, S 8, H M 276669, I/A 2 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: INTRIMAN SL
Administrador Unico
- Jimenez Trillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16294 , F 160, S 8, H M 276669, I/A 2 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: EL FOGON DE LA GRANJA SL
Administrador Unico
- Jimenez Trillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 150, S 8, H M 515205, I/A 2 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-28
Empresa: EL FOGON DE LA GRANJA SL
Administrador Unico
- Jimenez Trillo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28611 , F 144, S 8, H M 515205, I/A 1 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
Información de JIMENEZ TRILLO JOSE
Mostramos los datos de JIMENEZ TRILLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ TRILLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos