JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA
Informe ejecutivo de JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JIGARSA SL | Apoderado | 13/06/2018 | |
URBANIZADORA CONSTRUCTORA NUEVO MADRID SA | Apoderado | 04/06/2018 | |
URCONSA 2003 SL | Apoderado | 25/05/2018 | |
NEWCO ED & SONS HOLDING SL | Administrador Solidario | 24/10/2011 | |
NEWCO INMOMADRID SL | Administrador Solidario | 01/07/2011 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA
Empresa: JIGARSA SL
Apoderado
- Jimenez Sanchez Alberto
- Jimenez Sanchez Anunciacion
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4603 , F 224, S 8, H M 75742, I/A 36 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Apoderado
- Jimenez Sanchez Alberto
- Jimenez Sanchez Anunciacion
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26900 , F 124, S 8, H M 75741, I/A 60 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Empresa: URCONSA 2003 SL
Apoderado
- Jimenez Sanchez Alberto
- Jimenez Sanchez Anunciacion
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36947 , F 1, S 8, H M 335704, I/A 11 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Empresa: DE CARLO SPAIN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Sanchez Bernardino
- Jimenez Sanchez Estefania
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
- Sanchez Sanz Eduvigis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28911 , F 185, S 8, H M 520609, I/A 2 (26/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: NEWCO ED & SONS HOLDING SL
Administrador Solidario
- Jimenez Sanchez Bernardino
- Jimenez Sanchez Estefania
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
- Sanchez Sanz Eduvigis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29285 , F 1, S 8, H M 527137, I/A 1 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
Empresa: DE CARLO SPAIN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Sanchez Bernardino
- Jimenez Sanchez Estefania
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
- Sanchez Sanz Eduvigis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28911 , F 184, S 8, H M 520609, I/A 1 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: NEWCO INMOMADRID SL
Administrador Solidario
- Jimenez Sanchez Bernardino
- Jimenez Sanchez Estefania
- Jimenez Sanchez Maria Ciriaca
- Sanchez Sanz Eduvigis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29002 , F 30, S 8, H M 522246, I/A 1 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Información de JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA
Mostramos los datos de JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ SANCHEZ MARIA CIRIACA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos