JIMENEZ RIVERO FILOMENA
Informe ejecutivo de JIMENEZ RIVERO FILOMENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ RIVERO FILOMENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLALOMA SL | Liquidador | 29/09/2023 | 29/09/2023 |
BLALOMA SL | Apoderado | 12/01/2018 | 29/09/2023 |
EDIFICACIONES VILLASIL SL | Liquidador | 28/09/2023 | 28/09/2023 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ RIVERO FILOMENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ RIVERO FILOMENA
Empresa: BLALOMA SL
Liquidador
- Jimenez Rivero Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 174, S 8, H LE 3868, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-24
Empresa: BLALOMA SL
Apoderado
- Jimenez Rivero Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 174, S 8, H LE 3868, I/A 5 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-24
Empresa: EDIFICACIONES VILLASIL SL
Liquidador
- Jimenez Rivero Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 24, S 8, H LE 15681, I/A 2 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-190-24
Empresa: BLALOMA SL
Apoderado
- Jimenez Rivero Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 173, S 8, H LE 3868, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-24
Información de JIMENEZ RIVERO FILOMENA
Mostramos los datos de JIMENEZ RIVERO FILOMENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ RIVERO FILOMENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos