JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANYA KROBO FILMS AIE | Administrador Solidario | 18/07/2023 | |
INVERSIONES DAYSA SL | Administrador Unico | 01/06/2022 | |
TP5 INVERSIONES SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
DSA NEW TALENTS SL | Administrador Solidario | 06/02/2015 | |
JOSEAMITHO INVERSIONES SL | Apoderado | 17/02/2011 | |
J. J. SPORT MANAGERS SL | Administrador Unico | 24/05/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL
Empresa: MANYA KROBO FILMS AIE
Administrador Solidario
- Gutierrez Rodriguez Juan-luis
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45536 , F 13, S 8, H M 800870, I/A 1 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: JOSEAMITHO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21596 , F 139, S 8, H M 384289, I/A 8 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-28
Empresa: INVERSIONES DAYSA SL
Administrador Unico
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744 , F 28, S 8, H TO 44866, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-45
Empresa: TP5 INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43474 , F 168, S 8, H M 767816, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-28
Empresa: J. F. STARS MANAGERS SL
Administrador Solidario
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30015 , F 94, S 8, H M 540198, I/A 2 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Empresa: CARNICERIAS JOSE Y FLOR SL
Administrador Unico
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21596 , F 137, S 8, H M 384289, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-28
Empresa: CARNICERIAS JOSE Y FLOR SL
Apoderado
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21596 , F 135, S 8, H M 384289, I/A 2 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Empresa: J. J. SPORT MANAGERS SL
Administrador Unico
- Jimenez Pozanco Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27549 , F 134, S 8, H M 496465, I/A 1 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-28
Información de JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL
Mostramos los datos de JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ POZANCO JOSE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos