JIMENEZ PIZARRO JUAN
Informe ejecutivo de JIMENEZ PIZARRO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ PIZARRO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEIXITS CREATIUS JJ SL | Administrador Unico | 08/11/2016 | 12/02/2021 |
TEIXITS CREATIUS JIMENEZ I ASSOCIATS SL | Liquidador | 19/12/2018 | 19/12/2018 |
TEIXITS CREATIUS JIMENEZ I ASSOCIATS SL | Administrador Unico | 02/12/2014 | 19/12/2018 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ PIZARRO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ PIZARRO JUAN
Empresa: TEIXITS CREATIUS JJ SL
Administrador Unico
- Jimenez Pizarro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 55, S 8, H B 493744, I/A 3 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-08
Liquidador
- Jimenez Pizarro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44561 , F 194, S 8, H B 459969, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Administrador Unico
- Jimenez Pizarro Juan
Liquidador
- Jimenez Pizarro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44561 , F 194, S 8, H B 459969, I/A 3 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-08
Empresa: TEIXITS CREATIUS JJ SL
Administrador Unico
- Jimenez Pizarro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45616 , F 54, S 8, H B 493744, I/A 1 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Administrador Unico
- Jimenez Pizarro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44561 , F 193, S 8, H B 459969, I/A 1 (02/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-08
Información de JIMENEZ PIZARRO JUAN
Mostramos los datos de JIMENEZ PIZARRO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ PIZARRO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos