JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Cons.NO Ejec | 19/08/2024 | |
JIMENEZ ASESORIA GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 07/08/2018 | |
GCC CONSUMO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Consejero | 04/02/2016 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
Cons.NO Ejec
- Caamaño Guerrero Domingo
- Jimenez Perez Maria Del Carmen
- Riego Vila Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 5555, I/A 225 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Consejero
- Giraldo Burgos Antonio
- Jimenez Perez Maria Del Carmen
- Martinez Martin Eva Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41255 , F 123, S 8, H M 618180, I/A 68 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: EXTINTORES Y RECARGAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Jimenez Santiago
- Jimenez Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 223, S 8, H LE 4416, I/A 7 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-24
Empresa: JIMENEZ ASESORIA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Perez Beatriz
- Jimenez Perez Maria Del Carmen
- Jimenez Perez Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 171, S 8, H GC 54445, I/A 1 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-35
Auditor
Consejero Independiente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34366 , F 24, S 8, H M 618180, I/A 1 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-29-28
Información de JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos