JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRADO COSTA PLUS XXI SL | Apoderado | 03/02/2017 | |
PRADO COSTA PLUS XXI SL | Apoderado | 12/02/2015 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL
Empresa: PRADO COSTA PLUS XXI SL
Apoderado
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31752 , F 110, S 8, H M 472513, I/A 8 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: PRADO COSTA PLUS XXI SL
Apoderado
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26224 , F 137, S 8, H M 472513, I/A 7 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Empresa: PRADO COSTA PLUS XXI SL
Apoderado
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26224 , F 134, S 8, H M 472513, I/A 5 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Empresa: PROYECTOS COSTA DEL SOL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Acha Diaz Carlos
- De Diego De Gregorio Felix
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13544 , F 101, S 8, H M 220210, I/A 7 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-28
Empresa: RESIDENCIAL PARQUE DE LA PLATA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Acha Diaz Carlos
- De Diego De Gregorio Felix
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14378 , F 133, S 8, H M 237408, I/A 4 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Empresa: PRADO COSTA PLUS XXI SL
Apoderado
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26224 , F 133, S 8, H M 472513, I/A 4 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
Empresa: PRADO COSTA PLUS XXI SL
Administrador Unico
- Jimenez Pasamontes Juan Fidel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26224 , F 133, S 8, H M 472513, I/A 3 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-28
Información de JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL
Mostramos los datos de JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ PASAMONTES JUAN FIDEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos