JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACADEMIA PROFESIONAL DE FUTBOL EL CALVARIO 1923 SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2021 | |
RM81 PROPERTIES SL | Socio Unico | 11/07/2017 | |
RM81 PROPERTIES SL | Administrador Unico | 11/07/2017 | |
JONORA SPORT SL | Administrador Unico | 10/07/2009 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL
Administrador Mancomunado
- De La Paz Marin Alexis
- Jimenez Ortiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2420 , F 177, S 8, H CA 59516, I/A 1 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-11
Empresa: RM81 PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Jimenez Ortiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 20, S 8, H CA 51734, I/A 1 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-11
Empresa: RM81 PROPERTIES SL
Socio Único
- Jimenez Ortiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2244 , F 20, S 8, H CA 51734, I/A 1 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-11
Empresa: JONORA SPORT SL
Administrador Unico
- Jimenez Ortiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1948 , F 26, S 8, H CA 39253, I/A 1 (10/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-11
Información de JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ORTIZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos